3月30日下午,中国共产党邯郸市第九届委员会举行第一次全体会议。高宏志当选市委书记,王立彤、李志刚当选市委副书记,选举高宏志、王立彤、李志刚、范国珍、曲斌、刘立著、武金良、丁伟、穆伟利、张才为市委常委。
高宏志同志简历
高宏志,男,汉族,1967年10月出生,河北省正定县人,1990年12月入党,1986年8月参加工作,河北师范大学政教系政治教育专业毕业,大学学历,教育学硕士学位。现任邯郸市委书记。
1983.09--1986.08 正定师范学校学习
1986.08--1988.08 正定师范学校教导处办事员
1988.08--1991.04 正定师范学校团委副书记、教导处政教组组长
1991.04--1992.01 正定师范学校团委书记、教导处政教组组长
(1988.07--1991.06在河北师范大学政治教育系政治教育专业学习)
1992.01--1995.07 共青团河北省委学校部正科级干事
1995.07--1997.08 共青团河北省委组织部副部长
(1994.09--1997.07在中国政法大学法律专业学习)
1997.08--2001.11 共青团河北省委组织部部长(其间:1998.07--2000.07在北京师范大学教育系教育经济与管理专业研究生课程进修班学习,后转入河北大学教育系比较教育专业学习,2000年10月获河北大学教育学硕士学位)
2001.11--2003.03 共青团河北省委副书记、党组成员
2003.03--2003.04 共青团河北省委党组书记
2003.04--2006.11 共青团河北省委书记、党组书记
2006.11--2007.03 衡水市委副书记,代市长
2007.03--2012.01 衡水市委副书记、市长
2012.01--2012.02 邯郸市委副书记,代市长
2012.02--2013.02 邯郸市委副书记、市长
2013.02-- 邯郸市委书记
七届、八届、九届省委委员
王立彤同志简历
王立彤,男,汉族,1968年12月出生,安徽省巢湖市人,1991年5月入党,1990年7月参加工作,清华大学人文学院思想政治教育专业毕业,研究生学历,法学硕士学位。现任邯郸市委副书记,市政府党组书记、副市长、代市长。
1986.09--1990.07 安徽师范大学化学系化学教育专业学习
1990.07--1992.09 安徽师范大学化学系教师
1992.09--1995.07 清华大学人文学院思想政治教育专业硕士研究生学习
1995.07--1997.02 浙江省温州市纪委宣教室副主任科员
1997.02--1997.12 浙江省温州市纪委纪检监察二室副主任科员
1997.12--2000.03 浙江省温州市纪委宣教室副主任(其间:1998.10--1999.11挂职任浙江省瑞安市塘下镇党委副书记)
2000.03--2001.06 浙江省温州市纪委宣教室主任
2001.06--2003.01 浙江省洞头县委常委,县纪委书记
2003.01--2006.11 浙江省永嘉县委副书记,县纪委书记(其间:2004.04--2004.11在浙江省第六期领导干部经济管理研究班学习)
2006.11--2007.02 浙江省永嘉县委副书记,代县长
2007.02--2009.08 浙江省永嘉县委副书记,县长
2009.08--2010.01 浙江省温州市鹿城区委副书记,代区长
2010.01--2011.06 浙江省温州市鹿城区委副书记,区长
2011.06--2012.02 浙江省温州市鹿城区委书记
2012.02--2015.01 浙江省温州市委常委,鹿城区委书记
2015.01--2015.03 浙江省温州市委常委
2015.03--2017.02 唐山市委副书记,曹妃甸区委书记,曹妃甸工业区党工委书记兼管委会主任
2017.02-- 邯郸市委副书记,市政府党组书记、副市长、代市长
九届省委委员
邯郸市各区县领导↓↓
靳禄兵 丛台区委书记
历任河北邯郸丛台区委常委、常务副区长 ,丛台区委副书记、区长。2016年12月任河北邯郸市丛台区委书记。
潘利军 复兴区委书记
潘利军,男,汉族,1965年9月出生,成安县人,1988年6月加入中国共产党,1980年12月参加工作,省委党校研究生学历,高级审计师。历任邯郸县委副书记、政府县长。现任中共复兴区委书记。
乔向华 邯山区委书记
乔向华,男,汉族,1972年8月出生,河北任县人,中共党员,1993年7月参加工作,大学学历,法学学士学位。现任河北省邯郸市邯山区委书记
赵洪山 肥乡区委书记
赵洪山,男,汉族,1968年10月出生,河北省广平县大庙村人,1990年5月入党,1990年9月参加工作,邯郸地区农校经济作物专业毕业。
现任邯郸市肥乡区委书记
侯有民 永年区委书记
侯有民,男,1965年1月出生,1982年月9月参加工作,1988年8月入党,河北成安县人,大学学历。现任邯郸市永年区区委书记。
牛颖建任峰峰矿区区委书记
牛颖建,男,1965年6月生,汉族,邱县人,省委党校研究生学历,1987年4月入党,1987年8月参加工作。现任河北邯郸市峰峰矿区区委书记。
魏雪生任武安市委书记
1981年8月参加工作,1984年9月加入中国共产党,大学学历。
1981年8月-1990年12月 先后任肥乡县旧店农中教师,肥乡县政府办公室干部、科长
1990年12月-2003年7月 先后任肥乡县教育局副局长、招生办主任(正科)、教委主任、肥乡县委办公室主任;
2003年7月-2006年6月 任鸡泽县县委常委、县委办主任;
2006年6月-2009年4月 先后任永年县县委常委、县委办主任,县委常委、组织部长、统战部长;2009年4月-2012年10 任永年县县委常委、常务副县长;
2012年10月-2013年5月 任邯郸市水利局局长;
2013年5月——2016年12月 任武安市委副书记、代市长
2016年12月——任武安市委书记。
汪涛 涉县县委书记
1964年9月生,河北邯郸成安县人,1984年12月入党,1983年9月参加工作,大学学历,河北农业大学城镇经济与管理专业毕业。现任涉县县委书记
薛洪志 成安县委书记
薛洪志,男,1968年12月出生,1987年8月参加工作,1993年6月入党,河北馆陶县人,研究生学历。现任成安县委书记。
董鸣镝 广平县委书记
董鸣镝,男,汉族,1970年01月出生,河北磁县人,1991年06月加入中国共产党,1991年09月参加工作。大学学历,河北工学院公路与城市道路工程专业。现任中共广平县县委书记。
孙志英 邱县县委书记
孙志英,女,汉族,河北平山人,1966年2月出生。现任河北省邯郸市邱县县委书记。
苏万通 临漳县委书记
苏万通,男,汉族,1966年8月出生,河北辛集人,1999年6月入党,1988年7月参加工作。现任临漳县委委员、常委、县委书记
鸡泽县委书记 石磊
石磊,男,汉族,1972年6月出生,河北黄骅人。1992年6月加入中国共产党。1993年7月参加工作。省委党校法学专业研究生学历,管理学硕士,经济师,现任鸡泽县委书记
曲周县委书记 郭新耀
郭新耀,男,1971年7月出生,汉族,馆陶县人,1993年6月入党,1994年9月参加工作,在职研究生学历,
魏县县委书记 卢健
卢健,男,汉族,1969年8月生,河北景县人,1990年12月加入中国共产党,1989年9月参加工作,研究生学历。现任魏县县委书记。
大名县委书记 房延生
房延生,男,1965年出生,中共党员,邯郸县人,河北大名师范毕业。现任大名县委书记。
磁县县委书记 吴从江
吴从江,男,汉族,1964年出生,大名县人,1984年入党,1982年9月参加工作,大学学历。现任磁县县委书记。
馆陶县委书记 谢继烔
男,1963年6月出生,汉族,中共党员,大学学历,邯郸县人,1984年12月加入中国共产党。曾任共青团邯郸市委学少部部长、组织部副部长、部长,共青团邯郸市委副书记,邯郸市复兴区委常委、宣传部长,邯郸市复兴区委常委、常务副区长,邯郸市复兴区委副书记、代区长,邯郸市复兴区委副书记、政府区长,邯郸市馆陶县委副书记、政府县长。2013年11月任馆陶县委书记。
-END-
领导说了!
您点一个,
小编的工资就涨五毛!
我不会告诉你营小妹的个人微信是xiaobianZM
转载请注明:金诚集装箱活动房 » 行业资讯 » 峰峰集装箱活动房厂址(峰峰集团官网)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
发表评论